Math Reasoning question in Hindi for SSC

Math Reasoning question in Hindi for SSC


Math Reasoning question in Hindi for SSC


Join Telegram Channel

नमस्कार दोस्तों 


आज हम आपको Math Reasoning Question in Hindi for SSC के question बता रहे हैं और उसे हल करने की ऐसी Trick बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से Math Reasoning Question in Hindi for SSC को हल कर सकते हैं आपको हल करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।


आप Math Reasoning Question in Hindi for SSC को ध्यान से पढ़िए और इसे Solve करने की कोशिश कीजिए ।


➡️ Railway Group D Reasoning Question In Hindi


➡️ Coding Decoding Reasoning in Hindi for Railway Group D


तो अब हम देखते हैं Math Reasoning Question in Hindi for SSC को हल करने की आसान Trick


यहां हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कौन से method ka use किया है और कैसे use किया है चलो देखते हैं ।


हमें इस post में बहुत ही easy method  का use किया गया है वह क्या है  चलिए देखते है । 


Math Reasoning Question in Hindi for SSC


Q1.       यदि 49 * 10 = 131 , 

                   72 * 91 = 910 , 

                   15 * 93 = 612 , 

      तो          25 * 16 = ? क्या होगा।


Answer = ?


आज की इस पोस्ट में आप देखेंगे कि हमारे इस question को हम कैसे solve करेंगे ।


सबसे पहले हमें जो question mark ( ? ) दिया हुआ है इसके अंदर हमे सही उत्तर लिखना ।


 तो चलिए इस question को solve करते हैं । 


तो देखिए इसमें हमें सिर्फ जोड़ ने का method use किया हैं । तो चलिए शुरू करते हैं ।


तो चलिए सबसे पहले हम 49 * 10 = 131 को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं । तो चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ हैं इससे पहले जो 49 हैं उसका जो पहला नंबर 4 हैं और जो दूसरा नंबर 9 हैं । उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


          =  4 + 9


          =  13 .


इसके बाद जो # यह दिया हुआ हैं इस के बाद जो 10 हैं उसका जो पहला नंबर 1 हैं और जो दूसरा नंबर 0 हैं। उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


           = 1 + 0 


           = 1 .


इसके बाद जो हमने अभी 13 और 1 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 131 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 49 * 10 = 131 कैसे आया हैं ।


ऐसे ही अब हम सभी को ऐसे ही करेंगे और जो हमें find करना हैं उसे भी हम ऐसे ही solve करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ।


तो देखिए अब हम इससे अगला देखेंगे । 


तो चलिए अब हम 72 * 91 = 910 को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं । तो चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ हैं इससे पहले जो 72 हैं उसका जो पहला नंबर 7 हैं और जो दूसरा नंबर 2 हैं । उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे।


          =  7 + 2


          =  9 .


इसके बाद जो # यह दिया हुआ हैं इस के बाद जो 91 हैं उसका जो पहला नंबर 9 हैं और जो दूसरा नंबर 1 हैं। उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


           = 9 + 1 


           = 10 .


इसके बाद जो हमने अभी 9 और 10 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 910 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 72 * 91 = 910 कैसे आया हैं ।


तो चलिए अब हम 15 * 93 = 612   को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं । तो चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ हैं इससे पहले जो 15 हैं उसका जो पहला नंबर 1 हैं और जो दूसरा नंबर 5 हैं । उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


          =  1 + 5


          =  6 .


इसके बाद जो # यह दिया हुआ हैं इस के बाद जो 93 हैं उसका जो पहला नंबर 9 हैं और जो दूसरा नंबर 3 हैं। उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


           = 9 + 3 


           = 12 .


इसके बाद जो हमने अभी 6 और 12 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 612 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 15 * 93 = 612   कैसे आया हैं ।


तो चलिए अब हम 25 * 16  = ? क्या होगा । तो चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ हैं इससे पहले जो 25 हैं उसका जो पहला नंबर 2 हैं और जो दूसरा नंबर 5 हैं । उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


          =  2 + 5


          =  7 .


इसके बाद जो # यह दिया हुआ हैं इस के बाद जो 16 हैं उसका जो पहला नंबर 1 हैं और जो दूसरा नंबर 6 हैं। उन दोनों को आपस मे जोड़ देंगे ।


           = 1 + 6 


           = 7 .


इसके बाद जो हमने अभी 7 और 7 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 77 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 25 * 16  = 77  हमारा उत्तर आ गया हैं ।


Answer = 25 * 16  = 77 .


Math Reasoning Question in Hindi for SSC


Q2.      यदि   61 # 55 = 116 , 

                    29 # 11 = 310 , 

                    41 # 23 = 64 , 

       तो          33 # 11 = ? क्या होगा।


Answer = ?


आज की इस पोस्ट में आप देखेंगे कि हमारे इस question को हम कैसे solve करेंगे ।


सबसे पहले हमें जो question mark ( ? ) दिया हुआ है इसके अंदर हमे सही उत्तर लिखना ।


 तो चलिए इस question को solve करते हैं । 


तो देखिए इसमें हमें सिर्फ जोड़ ने का method use किया हैं । तो चलिए शुरू करते हैं ।


तो चलिए सबसे पहले हम 61 # 55 = 116   को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं । तो चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ है इससे पहले जो 61 है उसका पहला नंबर जो 6 है उसको हमने  #  इसके बाद जो 55 है उसका पहला नंबर 5 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


            =  6 + 5 


            =  11 .


इसके बाद जो # इसमें पहले जो 61 है उसका आखिरी नंबर जो 1 है उसको हमने # इसके बाद जो 55 है उसका आखिरी नंबर 5 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


             =  1 + 5 


             =   6 .


इसके बाद जो हमने अभी 11 और 6 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 116 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 61 # 55 = 116  कैसे आया हैं ।


ऐसे ही अब हम सभी को ऐसे ही करेंगे और जो हमें find करना हैं उसे भी हम ऐसे ही solve करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ।


तो देखिए अब हम इससे अगला देखेंगे । 


तो चलिए अब हम 29 # 11 = 310  को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ है इससे पहले जो 29 है उसका पहला नंबर जो 2 है उसको हमने  #  इसके बाद जो 11 है उसका पहला नंबर 1 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


           =  2 + 1 


            =  3 . 


इसके बाद जो # इसमें पहले जो 29 है उसका आखिरी नंबर जो 9 है उसको हमने # इसके बाद जो 11 है उसका आखिरी नंबर 1 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


             =  9 + 1


             =   10 .


इसके बाद जो हमने अभी 3 और 10 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 310 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 29 # 11 = 310 कैसे आया हैं ।


तो देखिए अब हम इससे अगला देखेंगे । 


तो चलिए अब हम 41 # 23 = 64  को देख लेते हैं। ये कैसे हुआ हैं चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ है इससे पहले जो 41 है उसका पहला नंबर जो 4 है उसको हमने  #  इसके बाद जो 23 है उसका पहला नंबर 2 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


           =  4 + 2 


            =  6 . 


इसके बाद जो # इसमें पहले जो 41 है उसका आखिरी नंबर जो 1 है उसको हमने # इसके बाद जो 23 है उसका आखिरी नंबर 3 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


           =  1 + 3 


            =  4 .


इसके बाद जो हमने अभी 6 और 4 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 64 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 41 # 23 = 64  कैसे आया हैं ।


तो देखिए अब हम इससे अगला देखेंगे । जो कि हमे find करना हैं ।


तो चलिए अब हम 33 # 11 = ? क्या होगा। तो  चलिए देख लेते हैं ।


इसमें हमें पहले जो # यह दिया हुआ है इससे पहले जो 33 है उसका पहला नंबर जो 3 है उसको हमने  #  इसके बाद जो 11 है उसका पहला नंबर 1 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


           =  3 + 1 


           =  4 .


इसके बाद जो # इसमें पहले जो 33 है उसका आखिरी नंबर जो 3 है उसको हमने # इसके बाद जो 11 है उसका आखिरी नंबर 1 है उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ।


             =  3 + 1 


             =  4.


इसके बाद जो हमने अभी 4 और 4 निकाले हैं उन दोनों को अब हम 44 करके साथ में लिख देंगे । 


तो देखा आपने 33 # 11= 44  हमारा उत्तर आ गया हैं ।


Answer = 33 # 11 = 44 .

Leave a Comment