RRC Group D Math Reasoning Questions in Hindi

RRC Group D Math Reasoning Questions in Hindi


दोस्तों आप इस पोस्ट से RRC Group D Math Reasoning Questions के Questions को आसानी से समझ सकते हैं, और इसी प्रकार के Questions आपको Exams में देखने के लिए मिल सकते हैं ।

Math reasoning questions, math reasoning questions in Hindi


यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी Agneepath, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, Railway, NTPC,  UP Police, RRB , RRC, Group D या फिर किसी भी Competitive Exams की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको General Knowledge के साथ-साथ Reasoning की आवश्यकता भी जरूर होगी इसलिए हमने आपके RRC Group D Math Reasoning Questions के Question को बहुत ही सरलता पूर्वक Solve किया गया है । 


Math Reasoning Questions in Hindi


आज हम आपको RRC Group D Math Reasoning Questions के Question को हल करने की ऐसी Trick बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से RRC Group D Math Reasoning Questions के Question को हल कर सकते हैं आपको हल करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।


Also read this 

➡️ Math Reasoning Questions and Answers in Hindi  

➡️ RRC Group D Math Reasoning Questions and Answers


आप RRC Group D Math Reasoning Questions के Question को ध्यान से पढ़िए और इसे Solve करने की कोशिश कीजिए ।


तो अब हम देखते हैं RRC Group D Math Reasoning Questions के Question को हल करने की आसान Trick


यहां हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कौन से method ka use किया है और कैसे use किया है चलो देखते हैं ।


हमें इस post में बहुत ही easy method  का use किया गया है वह क्या है  चलिए देखते है । 


RRC Group D Math Reasoning Questions


Q.   यदि  123 # 14 = 54

               471 # 21 = 87

               314 # 10 = 46

       तो     210 # 15 = ?


Answer = ?


आज की इस पोस्ट में आप देखेंगे कि हमारे इस question को हम कैसे solve करेंगे ।


सबसे पहले हमें जो question दिया हुआ । इसमे हमे question mark ( ? ) के जगह सही उत्तर लिखना है ।


तो चलिए इस question को solve करते हैं । 


यह कैसे solve होगा चलिए देखते हैं ।


तो देखिए 123 # 14 = 54 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 123 # 14 = 54 इसमे जो 14 है । उसको जो 1 , 2 , 3 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 14 + 1 = 15

           = 14 + 2 = 16

           = 14 + 3 = 17

    

अब हम जो अभी 15 ,16 ,17 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 15 + 16 + 17

          = 48


अब हम जो 1 , 2 , 3 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 1 + 2 + 3

          = 6


अब हम 48 निकल के आया है उसको हम जो अभी 6 निकल के आया है उससे जोड़ देगे ।

           = 48 + 6

           = 54 


तो देखा आपने 123 # 14 = 54 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 471 # 21 = 87 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 471 # 21 = 87 इसमे जो 21 है । उसको जो 4 , 7 , 1 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 21 + 4 = 25

           = 21 + 7 = 28

           = 21 + 1 = 22

    

अब हम जो अभी 25 ,28 ,22 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 25 + 28 + 22

          = 75


अब हम जो 4 , 7 , 1 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 4 + 7 + 1

          = 12


अब हम 75 निकल के आया है उसको हम जो अभी 12 निकल के आया है उससे जोड़ देगे ।

           = 75 + 12

           = 87


तो देखा आपने 471 # 21 = 87 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 314 # 10 = 46 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 314 # 10 = 46 इसमे जो 10 है । उसको जो 3 , 1 , 4 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 10 + 3 = 13

           = 10 + 1 = 11

           = 10 + 4 = 14

    

अब हम जो अभी 13 ,11 ,14 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 13 + 11 + 14

          = 38


अब हम जो 3 , 1 , 4 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 3 + 1 + 4

          = 8


अब हम 38 निकल के आया है उसको हम जो अभी 8 निकल के आया है उससे जोड़ देगे ।

           = 38 + 8

           = 46


तो देखा आपने 314 # 10 = 46 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।


तो देखिए 210 # 15 = ? क्या आएगा । उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 210 # 15 = ? इसमे जो 15 है । उसको जो 2 , 1 , 0 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 15 + 2 = 17

           = 15 + 1 = 16

           = 15 + 0 = 15

    

अब हम जो अभी 17 ,16 ,15 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 17 + 16 + 15

          = 48


अब हम जो 2 , 1 , 0 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 2 + 1 + 0

          = 3


अब हम 48 निकल के आया है उसको हम जो अभी 3 निकल के आया है उससे जोड़ देगे ।

           = 48 + 3

           = 51


तो देखा आपने 210 # 15 = 51 हमारा उत्तर आ गया है ।


Answer = 51


Math Reasoning Questions for Group D 


Q.   यदि  613 * 02 = 6

               711 * 05 = 15

               825 * 08 = 24

       तो     911 * 04 = ?


Answer = ?


आज की इस पोस्ट में आप देखेंगे कि हमारे इस question को हम कैसे solve करेंगे ।


सबसे पहले हमें जो question दिया हुआ । इसमे हमे question mark ( ? ) के जगह सही उत्तर लिखना है ।


तो चलिए इस question को solve करते हैं । 


यह कैसे solve होगा चलिए देखते हैं ।


तो देखिए 613 * 02 = 6 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 613 * 02 = 6 इसमे जो 02 है । उसको जो 6 , 1 , 3 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 02 + 6 = 8

           = 02 + 1 = 3

           = 02 + 3 = 5

    

अब हम जो अभी 8 , 3 , 5 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 8 + 3 + 5

          = 16


अब हम जो 6 , 1 , 3 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 6 + 1 + 3

          = 10


अब हम 16 निकल के आया है उसको हम जो अभी 10 निकल के आया है उससे घटा देगे ।

           = 16 – 10

           = 6 


तो देखा आपने 613 * 02 = 6 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 711 * 05 = 15 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 711 * 05 = 15 इसमे जो 05 है । उसको जो 4 , 7 , 1 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 05 + 7 = 12

           = 05 + 1 = 6

           = 05 + 1 = 6

    

अब हम जो अभी 12 ,6 , 6 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 12 + 6 + 6

          = 24


अब हम जो 7 , 1 , 1 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 7 + 1 + 1

          = 9


अब हम 24 निकल के आया है उसको हम जो अभी 9 निकल के आया है उससे घटा देगे ।

           = 24 – 9

           = 15


तो देखा आपने 711 * 05 = 15 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 825 * 08 = 24 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 825 * 08 = 24 इसमे जो 08 है । उसको जो 8 , 2 , 5 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 08 + 8 = 16

           = 08 + 2 = 10

           = 08 + 5 = 13

    

अब हम जो अभी 16 ,10 ,13 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 16 + 10 + 13

          = 39


अब हम जो 8 , 2 , 5 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 8 + 2 + 5

          = 15


अब हम 39 निकल के आया है उसको हम जो अभी 15 निकल के आया है उससे घटा देगे ।

           = 39 – 15

           = 24


तो देखा आपने 825 * 08 = 24 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।


तो देखिए 911 * 04 = ? क्या आएगा । उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 911 * 04 = ? इसमे जो 04 है । उसको जो 9 , 1 , 1 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 04 + 9 = 13

           = 04 + 1 = 5

           = 04 + 1 = 5

    

अब हम जो अभी 13 , 5 , 5 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 13 + 5 + 5

          = 23


अब हम जो 9 , 1 , 1 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 9 + 1 + 1

          = 11


अब हम 23 निकल के आया है उसको हम जो अभी 11 निकल के आया है उससे घटा देगे ।

           = 23 – 11

           = 12


तो देखा आपने 911 * 04 = 12 हमारा उत्तर आ गया है ।


Answer :- 12


Math Reasoning Questions in Hindi 


Q.   यदि  118 * 11 = 420

               241 * 22 = 511

               145 * 05 = 250

       तो     511 * 04 = ?


Answer = ?


आज की इस पोस्ट में आप देखेंगे कि हमारे इस question को हम कैसे solve करेंगे ।


सबसे पहले हमें जो question दिया हुआ । इसमे हमे question mark ( ? ) के जगह सही उत्तर लिखना है ।


तो चलिए इस question को solve करते हैं । 


यह कैसे solve होगा चलिए देखते हैं ।


तो देखिए 118 * 11 = 420 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 118 * 11 = 420 इसमे जो 11 है । उसको जो 1 , 1 , 8 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 11 + 1 = 12

           = 11 + 1 = 12

           = 11 + 8 = 18

    

अब हम जो अभी 12 ,12 ,18 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 12 + 12 + 18

          = 42


अब हम जो 1 , 1 , 8 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 1 + 1 + 8

          = 10


अब हम 42 निकल के आया है उसको हम जो अभी 10 निकल के आया है उससे गुणा कर देगे ।

           = 42 × 10

           = 420 


तो देखा आपने 118 * 11 = 420 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 241 * 22 = 511 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 241 * 22 = 511 इसमे जो 22 है । उसको जो 2 , 4 , 1 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 22 + 2 = 24

           = 22 + 4 = 26

           = 22 + 1 = 23

    

अब हम जो अभी 24 ,26 ,23 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 24 + 26 + 23

          = 73


अब हम जो 2 , 4 , 1 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 2 + 4 + 1

          = 7


अब हम 73 निकल के आया है उसको हम जो अभी 7 निकल के आया है उससे गुणा कर देगे ।

           = 73 × 7

           = 511


तो देखा आपने 241 * 22 = 511 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है ।


तो देखिए 145 * 05 = 250 कैसे आया है उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 145 * 05 = 250 इसमे जो 05 है । उसको जो 1 , 4 , 5 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 05 + 1 = 6

           = 05 + 4 = 9

           = 05 + 5 = 10

    

अब हम जो अभी 6 ,9 ,10 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 6 + 9 + 10

          = 25


अब हम जो 1 , 4 , 5 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 1 + 4 + 5

          = 10


अब हम 25 निकल के आया है उसको हम जो अभी 10 निकल के आया है उससे गुणा कर देगे ।

           = 25 × 10

           = 250


तो देखा आपने 145 * 05 = 250 कैसे आया है ।


अब हम इससे अगला देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।


तो देखिए 511 * 04 = ? क्या आएगा । उसको देख लेते है ।


तो देखिए सबसेे पहले हम 511 * 04 = ? इसमे जो 04 है । उसको जो 5 , 1 , 1 है उससे एक एक करके जोड़ देगे ।

           = 04 + 5 = 9

           = 04 + 1 = 5

           = 04 + 1 = 6

    

अब हम जो अभी 9 ,5 ,6 निकल के आया है । उनको आपस मे जोड़ देगे ।

          = 9 + 5 + 6

          = 30


अब हम जो 5 , 1 , 1 है उसको हम आपस मे जोड़ देगे ।

          = 5 + 1 + 1

          = 7


अब हम 30 निकल के आया है उसको हम जो अभी 7 निकल के आया है उससे गुणा कर  देगे ।

           = 30 × 7

           = 210


तो देखा आपने 511 * 04 = 210 हमारा उत्तर आ गया है ।


Answer = 210

Leave a Comment

Join Telegram Channel