Best Reasoning Questions Maths in Hindi for Competitive Exams

Reasoning Questions Maths: आज की पोस्ट में Reasoning Questions Maths को हिंदी भाषा में बहुत ही सरलता पूर्वक समझाया गया है और उनके Answer संतुष्टि पूर्वक दिए गए हैं ।

इस पोस्ट से आप Reasoning Questions Maths के Questions को आसानी से समझ सकते हैं, और इसी प्रकार के Questions आपको Exams में देखने के लिए मिल सकते हैं ।

Join Telegram Channel

दोस्तों यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी Agneepath, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, Railway, NTPC, UP Police, RRB , RRC, Group D या फिर किसी भी Competitive Exams की तैयारी कर रहे हैं तो Reasoning Questions Maths आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,

आज हम आपको Reasoning Questions Maths के Questions को हल करने की ऐसी Trick बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से Questions को हल कर सकते हैं आपको हल करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।

Important Reasoning Questions Maths in Hindi

Reasoning Questions Maths

Q. यदि
555 * 301 = 19
333 * 502 = 16
444 * 603 = 21
888 * 408 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 555 * 301 = 19 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 555 की जो पहली संख्या 5 है । उसको हम जो 301 की जो पहली संख्या 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 3
= 8

इसके बाद अब हम जो 555 की जो दूसरी संख्या 5 है । उसको हम जो 301 की जो दूसरी संख्या 0 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 0
= 5

फिर अब हम जो 555 की जो तीसरी संख्या 5 है । उसको हम जो 301 की जो तीसरी संख्या 1 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 1
= 6

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 555 की पहले संख्या को 301 कि पहले संख्या से जोड़कर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 555 की दूसरी संख्या को 301 की दूसरी संख्या से जोड़कर जो 5 लिखा था । और उसके बाद जो 555 की तीसरी संख्या को 301 की तीसरी संख्या से जोड़कर जो 6 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 8 + 5 + 6
= 19

तो देखा आपने इस 555 * 301 = 19 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 333 * 502 = 16 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 333 की जो पहली संख्या 3 है । उसको हम जो 502 की जो पहली संख्या 5 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 5
= 8

इसके बाद अब हम जो 333 की जो दूसरी संख्या 3 है । उसको हम जो 502 की जो दूसरी संख्या 0 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 0
= 3

फिर अब हम जो 333 की जो तीसरी संख्या 3 है । उसको हम जो 502 की जो तीसरी संख्या 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 333 की पहले संख्या को 502 कि पहले संख्या से जोड़कर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 333 की दूसरी संख्या को 502 की दूसरी संख्या से जोड़कर जो 3 लिखा था । और उसके बाद जो 333 की तीसरी संख्या को 502 की तीसरी संख्या से जोड़कर जो 5 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 8 + 3 + 5
= 16

तो देखा आपने इस 333 * 502 = 16 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 444 * 603 = 21 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 444 की जो पहली संख्या 4 है । उसको हम जो 603 की जो पहली संख्या 6 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 6
= 10

इसके बाद अब हम जो 444 की जो दूसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 603 की जो दूसरी संख्या 0 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 0
= 4

फिर अब हम जो 444 की जो तीसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 603 की जो तीसरी संख्या 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 444 की पहले संख्या को 603 कि पहले संख्या से जोड़कर जो 10 लिखा था । और उसके बाद जो 444 की दूसरी संख्या को 603 की दूसरी संख्या से जोड़कर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 444 की तीसरी संख्या को 603 की तीसरी संख्या से जोड़कर जो 7 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 10 + 4 + 7
= 21

तो देखा आपने इस 444 * 603 = 21 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 888 * 408 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 888 की जो पहली संख्या 8 है । उसको हम जो 408 की जो पहली संख्या 4 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 4
= 12

इसके बाद अब हम जो 888 की जो दूसरी संख्या 8 है । उसको हम जो 408 की जो दूसरी संख्या 0 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 0
= 8

फिर अब हम जो 888 की जो तीसरी संख्या 8 है । उसको हम जो 408 की जो तीसरी संख्या 8 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 8
= 16

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 888 की पहले संख्या को 408 कि पहले संख्या से जोड़कर जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 888 की दूसरी संख्या को 408 की दूसरी संख्या से जोड़कर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 888 की तीसरी संख्या को 408 की तीसरी संख्या से जोड़कर जो 16 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 12 + 8 + 16
= 36

तो देखा आपने इस 888 * 408 = 36 question का answer 36 आ गया है ।

Answer = 888 * 408 = 36

Reasoning Questions of Maths

Q. यदि
324 * 230 = 12
431 * 941 = 49
924 * 732 = 77
739 * 441 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 324 * 230 = 12 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 324 की जो पहली संख्या 3 है । उसको हम जो 230 की जो पहली संख्या 2 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 2
= 6

इसके बाद अब हम जो 324 की जो दूसरी संख्या 2 है । उसको हम जो 230 की जो दूसरी संख्या 3 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 3
= 6

फिर अब हम जो 324 की जो तीसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 230 की जो तीसरी संख्या 0 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 4 × 0
= 0

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 324 की पहले संख्या को 230 कि पहले संख्या से गुणा करके जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 324 की दूसरी संख्या को 230 की दूसरी संख्या से गुणा करके जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 324 की तीसरी संख्या को 230 की तीसरी संख्या से गुणा करके जो 0 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 6 + 6 + 0
= 12

तो देखा आपने इस 324 * 230 = 12 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 431 * 941 = 49 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 431 की जो पहली संख्या 4 है । उसको हम जो 941 की जो पहली संख्या 9 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 4 × 9
= 36

इसके बाद अब हम जो 431 की जो दूसरी संख्या 3 है । उसको हम जो 941 की जो दूसरी संख्या 4 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 4
= 12

फिर अब हम जो 431 की जो तीसरी संख्या 1 है । उसको हम जो 941 की जो तीसरी संख्या 1 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 1 × 1
= 1

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 431 की पहले संख्या को 941 कि पहले संख्या से गुणा करके जो 36 लिखा था । और उसके बाद जो 431 की दूसरी संख्या को 941 की दूसरी संख्या से गुणा करके जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 431 की तीसरी संख्या को 941 की तीसरी संख्या से गुणा करके जो 1 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 36 + 12 + 1
= 49

तो देखा आपने इस 431 * 941 = 49 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 924 * 732 = 77 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 924 की जो पहली संख्या 9 है । उसको हम जो 732 की जो पहली संख्या 7 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 9 × 7
= 63

इसके बाद अब हम जो 924 की जो दूसरी संख्या 2 है । उसको हम जो 732 की जो दूसरी संख्या 3 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 3
= 6

फिर अब हम जो 924 की जो तीसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 732 की जो तीसरी संख्या 2 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 4 × 2
= 8

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 924 की पहले संख्या को 732 कि पहले संख्या से गुणा करके जो 63 लिखा था । और उसके बाद जो 924 की दूसरी संख्या को 732 की दूसरी संख्या से गुणा करके जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 924 की तीसरी संख्या को 732 की तीसरी संख्या से गुणा करके जो 8 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 63 + 6 + 8
= 77

तो देखा आपने इस 924 * 732 = 77 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 739 * 441 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 739 की जो पहली संख्या 7 है । उसको हम जो 441 की जो पहली संख्या 4 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 7 × 4
= 28

इसके बाद अब हम जो 739 की जो दूसरी संख्या 3 है । उसको हम जो 441 की जो दूसरी संख्या 4 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 4
= 12

फिर अब हम जो 739 की जो तीसरी संख्या 9 है । उसको हम जो 441 की जो तीसरी संख्या 1 है । उससे गुणा कर देंगे ।
= 9 × 1
= 9

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 739 की पहले संख्या को 441 कि पहले संख्या से गुणा करके जो 28 लिखा था । और उसके बाद जो 739 की दूसरी संख्या को 441 की दूसरी संख्या से गुणा करके जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 739 की तीसरी संख्या को 441 की तीसरी संख्या से गुणा करके जो 9 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 28 + 12 + 9
= 49

तो देखा आपने इस 739 * 441 = 49 question का answer 49 आ गया है ।

Answer = 739 * 441 = 49

Mathematics reasoning question

Q. यदि
543 * 112 = 8
498 * 354 = 9
349 * 225 = 7
546 * 433 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 543 * 112 = 8 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 543 की जो पहली संख्या 5 है । उसको हम जो 112 की जो पहली संख्या 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 5 – 1
= 4

इसके बाद अब हम जो 543 की जो दूसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 112 की जो दूसरी संख्या 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 1
= 3

फिर अब हम जो 543 की जो तीसरी संख्या 3 है । उसको हम जो 112 की जो तीसरी संख्या 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 2
= 1

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 543 की पहले संख्या को 112 कि पहले संख्या से घटाकर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 543 की दूसरी संख्या को 112 की दूसरी संख्या से घटाकर जो 3 लिखा था । और उसके बाद जो 543 की तीसरी संख्या को 112 की तीसरी संख्या से घटा़कर जो 1 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3 + 1
= 8

तो देखा आपने इस 543 * 112 = 8 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 498 * 354 = 9 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 498 की जो पहली संख्या 4 है । उसको हम जो 354 की जो पहली संख्या 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 3
= 1

इसके बाद अब हम जो 498 की जो दूसरी संख्या 9 है । उसको हम जो 354 की जो दूसरी संख्या 5 है । उससे घटा देंगे ।
= 9 – 5
= 4

फिर अब हम जो 498 की जो तीसरी संख्या 8 है । उसको हम जो 354 की जो तीसरी संख्या 4 है । उससे घटा देंगे ।
= 8 – 4
= 4

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 498 की पहले संख्या को 354 कि पहले संख्या से घटा़कर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 498 की दूसरी संख्या को 354 की दूसरी संख्या से घटा़कर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 498 की तीसरी संख्या को 354 की तीसरी संख्या से घटाकर जो 4 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 4 + 4
= 9

तो देखा आपने इस 498 * 354 = 9 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 349 * 225 = 7 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 349 की जो पहली संख्या 3 है । उसको हम जो 225 की जो पहली संख्या 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 2
= 1

इसके बाद अब हम जो 349 की जो दूसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 225 की जो दूसरी संख्या 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 2
= 2

फिर अब हम जो 349 की जो तीसरी संख्या 9 है । उसको हम जो 225 की जो तीसरी संख्या 5 है । उससे घटा देंगे ।
= 9 – 5
= 4

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 349 की पहले संख्या को 225 कि पहले संख्या से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 349 की दूसरी संख्या को 225 की दूसरी संख्या से घटाकर जो 2 लिखा था । और उसके बाद जो 349 की तीसरी संख्या को 225 की तीसरी संख्या से घटा़कर जो 4 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 2 + 4
= 7

तो देखा आपने इस 349 * 225 = 7 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 546 * 433 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 546 की जो पहली संख्या 5 है । उसको हम जो 433 की जो पहली संख्या 4 है । उससे घटा देंगे ।
= 5 – 4
= 1

इसके बाद अब हम जो 546 की जो दूसरी संख्या 4 है । उसको हम जो 433 की जो दूसरी संख्या 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 3
= 1

फिर अब हम जो 546 की जो तीसरी संख्या 6 है । उसको हम जो 433 की जो तीसरी संख्या 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 6 – 3
= 3

अब हम आखरी मे जो हमने अभी 546 की पहले संख्या को 433 कि पहले संख्या से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 546 की दूसरी संख्या को 433 की दूसरी संख्या से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 546 की तीसरी संख्या को 433 की तीसरी संख्या से घटा़कर जो 3 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 1 + 3
= 5

तो देखा आपने इस 546 * 433 = 5 question का answer 5 आ गया है ।

Answer = 546 * 433 = 5

Reasoning Math Questions

Q. यदि
523 * 25 = 41
841 * 24 = 44
937 * 31 = 50
432 * 93 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 523 * 25 = 41 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 523 का जो 5 है । उसको हम 25 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 2
= 7

इसके बाद अब हम जो 523 का जो 2 है । उसको हम 25 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 2
= 4

इसके बाद अब हम जो 523 का जो 3 है । उसको हम 25 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अब जो हमने अभी 523 का 5 को 25 का 2 से जोड़कर जो 7 लिखा था । और उसके बाद जो 523 का 2 को 25 का 2 से जोड़कर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 523 का 3 को 25 का 2 से जोड़कर जो 5 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 7 + 4 + 5
= 16

इनके बाद अब हम जो 523 का जो 5 है । उसको हम 25 का जो 5 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 5
= 10

इसके बाद अब हम जो 523 का जो 2 है । उसको हम 25 का जो 5 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 5
= 7

इसके बाद अब हम जो 523 का जो 3 है । उसको हम 25 का जो 5 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 5
= 8

अब जो हमने अभी 523 का 5 को 25 का 5 से जोड़कर जो 10 लिखा था । और उसके बाद जो 523 का 2 को 25 का 5 से जोड़कर जो 7 लिखा था । और उसके बाद जो 523 का 3 को 25 का 5 से जोड़कर जो 8 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 10 + 7 + 8
= 25

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 7 , 4 , 5 को जोड़कर जो 16 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 10 , 7 , 8 को जोड़कर जो 25 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 16 + 25
= 41

तो देखा आपने इस 523 * 25 = 41 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 841 * 24 = 44 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए अब हम इसमें जो 841 का जो 8 है । उसको हम 24 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 2
= 10

इसके बाद अब हम जो 841 का जो 4 है । उसको हम 24 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 2
= 6

इसके बाद अब हम जो 841 का जो 1 है । उसको हम 24 का जो 2 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 1 + 2
= 3

अब जो हमने अभी 841 का 8 को 24 का 2 से जोड़कर जो 10 लिखा था । और उसके बाद जो 841 का 4 को 24 का 2 से जोड़कर जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 841 का 1 को 24 का 2 से जोड़कर जो 3 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 10 + 6 + 3
= 19

इनके बाद अब हम जो 841 का जो 8 है । उसको हम 24 का जो 4 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 4
= 12

इसके बाद अब हम जो 841 का जो 4 है । उसको हम 24 का जो 4 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 4
= 8

इसके बाद अब हम जो 841 का जो 1 है । उसको हम 24 का जो 4 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 1 + 4
= 5

अब जो हमने अभी 841 का 8 को 24 का 4 से जोड़कर जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 841 का 4 को 24 का 4 से जोड़कर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 841 का 1 को 24 का 4 से जोड़कर जो 5 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 12 + 8 + 5
= 25

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 10 , 6 , 3 को जोड़कर जो 19 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 12 , 8 , 5 को जोड़कर जो 25 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 19 + 25
= 44

तो देखा आपने इस 841 * 24 = 44 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 937 * 31 = 50 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए अब हम इसमें जो 937 का जो 9 है । उसको हम 31 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 9 + 3
= 12

इसके बाद अब हम जो 937 का जो 3 है । उसको हम 31 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 3
= 6

इसके बाद अब हम जो 937 का जो 7 है । उसको हम 31 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 7 + 3
= 10

अब जो हमने अभी 937 का 9 को 31 का 3 से जोड़कर जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 937 का 3 को 31 का 3 से जोड़कर जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 937 का 7 को 31 का 3 से जोड़कर जो 10 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 12 + 6 + 10
= 28

इनके बाद अब हम जो 937 का जो 9 है । उसको हम 31 का जो 1 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 9 + 1
= 10

इसके बाद अब हम जो 937 का जो 3 है । उसको हम 31 का जो 1 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 1
= 4

इसके बाद अब हम जो 937 का जो 7 है । उसको हम 31 का जो 1 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 7 + 1
= 8

अब जो हमने अभी 937 का 9 को 31 का 1 से जोड़कर जो 10 लिखा था । और उसके बाद जो 937 का 3 को 31 का 1 से जोड़कर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 937 का 7 को 31 का 1 से जोड़कर जो 8 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 10 + 4 + 8
= 22

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 12 , 6 , 10 को जोड़कर जो 28 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 10 , 4 , 8 को जोड़कर जो 22 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 28 + 22
= 50

तो देखा आपने इस 937 * 31 = 50 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए इस 432 * 93 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 432 का जो 4 है । उसको हम 93 का जो 9 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 9
= 13

इसके बाद अब हम जो 432 का जो 3 है । उसको हम 93 का जो 9 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 9
= 12

इसके बाद अब हम जो 432 का जो 2 है । उसको हम 93 का जो 9 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 9
= 11

अब जो हमने अभी 432 का 4 को 93 का 9 से जोड़कर जो 13 लिखा था । और उसके बाद जो 432 का 3 को 93 का 9 से जोड़कर जो 12 लिखा था । और उसके बाद जो 432 का 2 को 93 का 9 से जोड़कर जो 11 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 13 + 12 + 11
= 36

इनके बाद अब हम जो 432 का जो 4 है । उसको हम 93 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

इसके बाद अब हम जो 432 का जो 3 है । उसको हम 93 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 3
= 6

इसके बाद अब हम जो 432 का जो 2 है । उसको हम 93 का जो 3 है । उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 3
= 5

अब जो हमने अभी 432 का 4 को 93 का 3 से जोड़कर जो 7 लिखा था । और उसके बाद जो 432 का 3 को 93 का 3 से जोड़कर जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 432 का 2 को 93 का 3 से जोड़कर जो 5 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 7 + 6 + 5
= 18

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 13 , 12 , 11 को जोड़कर जो 36 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 7 , 6 , 5 को जोड़कर जो 18 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 36 + 18
= 54

तो देखा आपने इस 432 * 93 = 54 question का answer 54 आ गया है ।

Answer = 54

Reasoning Question in Maths

Q. यदि
542 * 12 = 13
372 * 21 = 15
433 * 32 = 05
924 * 11 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 542 * 12 = 13 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 542 का जो 5 है । उसको हम 12 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 5 – 1
= 4

इसके बाद अब हम जो 542 का जो 4 है । उसको हम 12 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 1
= 3

इसके बाद अब हम जो 542 का जो 2 है । उसको हम 12 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 1
= 1

अब जो हमने अभी 542 का 5 को 12 का 1 से घटाकर जो 4 लिखा था । और उसके बाद जो 542 का 4 को 12 का 1 से घटाकर जो 3 लिखा था । और उसके बाद जो 542 का 2 को 12 का 1 से घटाकर जो 1 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3 + 1
= 8

इनके बाद अब हम जो 542 का जो 5 है । उसको हम 12 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 5 – 2
= 3

इसके बाद अब हम जो 542 का जो 4 है । उसको हम 12 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 2
= 2

इसके बाद अब हम जो 542 का जो 2 है । उसको हम 12 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 2
= 0

अब जो हमने अभी 542 का 5 को 12 का 2 से घटाकर जो 3 लिखा था । और उसके बाद जो 542 का 4 को 12 का 2 से घटाकर जो 2 लिखा था । और उसके बाद जो 542 का 2 को 12 का 2 से घटाकर जो 0 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2 + 0
= 5

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 4 , 3 , 1 को घटाकर जो 8 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 3 , 2 , 0 को घटाकर जो 5 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 8 + 5
= 13

तो देखा आपने इस 542 * 12 = 13 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 372 * 21 = 15 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए अब हम इसमें जो 372 का जो 3 है । उसको हम 21 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 2
= 1

इसके बाद अब हम जो 372 का जो 7 है । उसको हम 21 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 7 – 2
= 5

इसके बाद अब हम जो 372 का जो 2 है । उसको हम 21 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 2
= 0

अब जो हमने अभी 372 का 3 को 21 का 2 से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 372 का 7 को 21 का 2 से घटाकर जो 5 लिखा था । और उसके बाद जो 372 का 2 को 21 का 2 से घटाकर जो 0 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 5 + 0
= 6

इनके बाद अब हम जो 372 का जो 3 है । उसको हम 21 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 1
= 2

इसके बाद अब हम जो 372 का जो 7 है । उसको हम 21 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 7 – 1
= 6

इसके बाद अब हम जो 372 का जो 2 है । उसको हम 21 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 1
= 1

अब जो हमने अभी 372 का 3 को 21 का 1 से घटाकर जो 2 लिखा था । और उसके बाद जो 372 का 7 को 21 का 1 से घटाकर जो 6 लिखा था । और उसके बाद जो 372 का 2 को 21 का 1 से घटाकर जो 1 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 6 + 1
= 9

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 1 , 5 , 0 को घटाकर जो 6 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 2 , 6 , 1 को घटाकर जो 9 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 6 + 9
= 15

तो देखा आपने इस 371 * 25 = 15 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 433 * 32 = 45 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए अब हम इसमें जो 433 का जो 4 है । उसको हम 32 का जो 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 3
= 1

इसके बाद अब हम जो 433 का जो 3 है । उसको हम 32 का जो 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 3
= 0

इसके बाद अब हम जो 433 का जो 3 है । उसको हम 32 का जो 3 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 3
= 0

अब जो हमने अभी 433 का 4 को 32 का 3 से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 433 का 3 को 32 का 3 से घटाकर जो 0 लिखा था । और उसके बाद जो 433 का 3 को 32 का 3 से घटाकर जो 0 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 0 + 0
= 1

इनके बाद अब हम जो 433 का जो 4 है । उसको हम 32 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 2
= 2

इसके बाद अब हम जो 433 का जो 3 है । उसको हम 32 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 2
= 1

इसके बाद अब हम जो 433 का जो 3 है । उसको हम 32 का जो 2 है । उससे घटा देंगे ।
= 3 – 2
= 1

अब जो हमने अभी 433 का 4 को 32 का 2 से घटाकर जो 2 लिखा था । और उसके बाद जो 433 का 3 को 32 का 2 से घटा़कर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 433 का 3 को 32 का 2 से घटाकर जो 1 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 1 + 1
= 4

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 1 , 0 , 0 को घटाकर जो 1 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 2 , 1 , 1 को घटाकर जो 4 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 1 + 4
= 5

तो देखा आपने इस 433 * 32 = 5 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए इस 924 * 11 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इसमें जो 924 का जो 9 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 9 – 1
= 8

इसके बाद अब हम जो 924 का जो 2 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 1
= 1

इसके बाद अब हम जो 924 का जो 4 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 1
= 3

अब जो हमने अभी 924 का 9 को 11 का 1 से घटाकर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 924 का 2 को 11 का 1 से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 924 का 4 को 11 का 1 से घटाकर जो 3 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 8 + 1 + 3
= 12

इनके बाद अब हम जो 924 का जो 9 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 9 – 1
= 8

इसके बाद अब हम जो 924 का जो 2 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 2 – 1
= 1

इसके बाद अब हम जो 924 का जो 4 है । उसको हम 11 का जो 1 है । उससे घटा देंगे ।
= 4 – 1
= 3

अब जो हमने अभी 924 का 9 को 11 का 1 से घटाकर जो 8 लिखा था । और उसके बाद जो 924 का 2 को 11 का 1 से घटाकर जो 1 लिखा था । और उसके बाद जो 924 का 4 को 11 का 1 से घटाकर जो 3 लिखा था । उनको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 8 + 1 + 3
= 12

अब हम आखिरी मे जो हमने पहले 8 , 1 , 3 को घटाकर जो 12 लिखा था उसको हम जो हमने अभी 8 , 1 , 3 को घटाकर जो 12 लिखा था । उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 12 + 12
= 24

तो देखा आपने इस 924 * 11 = 24 question का answer 24 आ गया है ।

Answer = 24

Leave a Comment