Important Reasoning Question in Maths with Answer

Reasoning Question in Maths: प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मैथ रिजनिंग के क्वेश्चन इस पोस्ट में दिए गए हैं सभी Questions को एक आसान Trick के साथ Solve किया गया है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।

दोस्तों यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी Agneepath, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, Railway, NTPC, UP Police, RRB , RRC, Group D या फिर किसी भी Competitive Exams की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको General Knowledge के साथ-साथ Reasoning की आवश्यकता भी जरूर होगी इसलिए हमने Reasoning Question in Maths के Questions को बहुत ही सरलता पूर्वक Solve किया गया है । 

Reasoning Question in Maths

आप इस पोस्ट से Reasoning Question in Maths के Questions को आसानी से समझ सकते हैं, और इसी प्रकार के Questions आपको Exams में देखने के लिए मिल सकते हैं ।

आज हम आपको Reasoning Question in Maths के Questions को हल करने की ऐसी Trick बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से Reasoning Question in Maths के Questions को हल कर सकते हैं आपको हल करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।

आप Reasoning Question in Maths को ध्यान से पढ़िए और उनके प्रश्नों को Solve करने की कोशिश कीजिए ।

तो अब हम देखते हैं Reasoning Question in Maths के Questions को हल करने की आसान Trick

यहां हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कौन से method ka use किया है और कैसे use किया है चलो देखते हैं ।

हमें इस post में बहुत ही easy method  का use किया गया है वह क्या है  चलिए देखते है । 

Reasoning Question in Maths with Answer

Reasoning Question in Maths
Reasoning Question in Maths

Q. यदि 25 * 233 = 53
72 * 434 = 71
46 * 734 = 86
31 * 513 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 25 * 233 = 53 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 25 * 233 = 53 question में जो 25 का जो 2 और 5 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 5
= 7

अब हम इसके बाद जो अभी 7 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 25 का 2 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 5 से जोड़ देंगे ।
= 7 + 2 = 9
= 7 + 5 = 12

अब हम 9 और 12 को जोड़ देंगे ।

           = 9 + 12 
           = 21

अब हम जो इस 25 * 233 = 53 question में जो 233 का जो 2 , 3 और 3 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 3 + 3
= 8

अब हम इसके बाद जो अभी 8 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 233 का 2 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 3 और 3 से जोड़ देंगे ।
= 8 + 2 = 10
= 8 + 3 = 11
= 8 + 3 = 11

अब हम 10 , 11 और 11 को जोड़ देंगे ।

           = 10 + 11 + 11
           = 32

अब हम जो पहले 9 और 12 को जोड़ कर 21 आया था । उसको जो अभी 10 , 11 और 11 को जोड़ कर 32 आया था । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 21 + 32
= 53

तो देखा आपने इस 25 * 233 = 53 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 72 * 434 = 71 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 72 * 434 = 71 question में जो 72 का जो 7 और 2 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 7 + 2
= 9

अब हम इसके बाद जो अभी 9 निकल के अाया है । उनको हम पहले जो 72 का 7 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 2 से जोड़ देंगे ।
= 9 + 7 = 16
= 9 + 2 = 11

अब हम 16 और 11 को जोड़ देंगे ।

           = 16 + 11
           = 27

अब हम जो इस 72 * 434 = 71 question में जो 434 का जो 4 , 3 और 4 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3 + 4
= 11

अब हम इसके बाद जो अभी 11 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 434 का 4 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 3 और 4 से जोड़ देंगे ।
= 11 + 4 = 15
= 11 + 3 = 14
= 11 + 4 = 15

अब हम 15 , 14 और 15 को जोड़ देंगे ।

           = 15 + 14 + 15
           = 44

अब हम जो पहले 16 और 11 को जोड़ कर 27 आया था । उसको जो अभी 15 , 14 और 15 को जोड़ कर 44 आया था । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 27 + 44
= 71

तो देखा आपने इस 72 * 434 = 71 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 46 * 734 = 86 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 46 * 734 = 86 question में जो 46 का जो 4 और 6 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 4 + 6
= 10

अब हम इसके बाद जो अभी 10 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 46 का 4 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 6 से जोड़ देंगे ।
= 10 + 4 = 14
= 10 + 6 = 16

अब हम 14 और 16 को जोड़ देंगे ।

           = 14 + 16
           = 30

अब हम जो इस 46 * 734 = 86 question में जो 734 का जो 7 , 3 और 4 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 7 + 3 + 4
= 14

अब हम इसके बाद जो अभी 14 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 734 का 7 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 3 और 4 से जोड़ देंगे ।
= 14 + 7 = 21
= 14 + 3 = 17
= 14 + 4 = 18

अब हम 21 , 17 और 18 को जोड़ देंगे ।

           = 21 + 17 + 18
           = 56

अब हम जो पहले 14 और 16 को जोड़ कर 30 आया था । उसको जो अभी 21 , 17 और 18 को जोड़ कर 56 आया था । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 30 + 56
= 86

तो देखा आपने इस 46 * 734 = 86 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 31 * 513 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 31 * 513 = ? question में जो 31 का जो 3 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 3 + 1
= 4

अब हम इसके बाद जो अभी 4 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 31 का 3 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 से जोड़ देंगे ।
= 4 + 3 = 7
= 4 + 1 = 5

अब हम 7 और 5 को जोड़ देंगे ।

           = 7 + 5
           = 12

अब हम जो इस 31 * 513 = ? question में जो 513 का जो 5 , 1 और 3 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 5 + 1 + 3
= 9

अब हम इसके बाद जो अभी 9 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 513 का 5 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 और 3 से जोड़ देंगे ।
= 9 + 5 = 14
= 9 + 1 = 10
= 9 + 3 = 12

अब हम 14 , 10 और 12 को जोड़ देंगे ।

           = 14 + 10 + 12
           = 36

अब हम जो पहले 7 और 5 को जोड़ कर 12 आया था । उसको जो अभी 14 , 10 और 12 को जोड़ कर 36 आया था । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 12 + 36
= 48

तो देखा आपने इस 31 * 513 = 48 question का answer 48 आ गया है ।

Answer = 31 * 513 = 48

Reasoning Question in Maths in Hindi

Q. यदि 12 * 112 = 153
21 * 341 = 288
26 * 131 = 480
31 * 611 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 12 * 112 = 153 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 12 * 112 = 153 question में जो 12 का जो 1 और 2 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 2
= 3

अब हम इसके बाद जो अभी 3 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 12 का 1 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 2 से जोड़ देंगे ।
= 3 + 1 = 4
= 3 + 2 = 5

अब हम 4 और 5 को जोड़ देंगे ।

           = 4 + 5
           = 9

अब हम जो इस 12 * 112 = 153 question में जो 112 का जो 1 , 1 और 2 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 1 + 2
= 4

अब हम इसके बाद जो अभी 4 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 112 का 1 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 और 2 से जोड़ देंगे ।
= 4 + 1 = 5
= 4 + 2 = 6
= 4 + 2 = 6

अब हम 5 , 6 और 6 को जोड़ देंगे ।

           = 5 + 6 + 6
           = 17

अब हम जो पहले 4 और 5 को जोड़ कर 9 आया था । उसको जो अभी 5 , 6 और 6 को जोड़ कर 17 आया था । उसको आपस मे गुणा कर देंगे ।
= 9 × 17
= 153

तो देखा आपने इस 12 * 112 = 153 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 21 * 341 = 288 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 21 * 341 = 288 question में जो 21 का जो 2 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 1
= 3

अब हम इसके बाद जो अभी 3 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 21 का 2 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 से जोड़ देंगे ।
= 3 + 2 = 5
= 3 + 1 = 4

अब हम 5 और 4 को जोड़ देंगे ।

           = 5 + 4
           = 9

अब हम जो इस 21 * 341 = 288 question में जो 341 का जो 3 , 4 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 3 + 4 + 1
= 8

अब हम इसके बाद जो अभी 8 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 341 का 3 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 4 और 1 से जोड़ देंगे ।
= 8 + 3 = 11
= 8 + 4 = 12
= 8 + 1 = 9

अब हम 11 , 12 और 9 को जोड़ देंगे ।

           = 11 + 12 + 9
           = 32

अब हम जो पहले 5 और 4 को जोड़ कर 9 आया था । उसको जो अभी 11 , 12 और 9 को जोड़ कर 32 आया था । उसको आपस मे गुणा कर देंगे ।
= 9 × 32
= 288

तो देखा आपने इस 21 * 341 = 288 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 26 * 131 = 480 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 26 * 131 = 480 question में जो 26 का जो 2 और 6 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 2 + 6
= 8

अब हम इसके बाद जो अभी 8 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 26 का 2 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 6 से जोड़ देंगे ।
= 8 + 2 = 10
= 8 + 6 = 14

अब हम 10 और 14 को जोड़ देंगे ।

           = 10 + 14
           = 24

अब हम जो इस 26 * 131 = 480 question में जो 131 का जो 1 , 3 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 1 + 3 + 1
= 5

अब हम इसके बाद जो अभी 5 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 131 का 1 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 3 और 1 से जोड़ देंगे ।
= 5 + 1 = 6
= 5 + 3 = 8
= 5 + 1 = 6

अब हम 6 , 8 और 6 को जोड़ देंगे ।

           = 6 + 8 + 6
           = 20

अब हम जो पहले 10 और 14 को जोड़ कर 24 आया था । उसको जो अभी 6 , 8 और 8 को जोड़ कर 20 आया था । उसको आपस मे गुणा कर देंगे ।
= 24 × 20
= 480

तो देखा आपने इस 26 * 131 = 480 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 31 * 611 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 31 * 611 = ? question में जो 31 का जो 3 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 3 + 1
= 4

अब हम इसके बाद जो अभी 4 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 31 का 3 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 से जोड़ देंगे ।
= 4 + 3 = 7
= 4 + 1 = 5

अब हम 7 और 5 को जोड़ देंगे ।

           = 7 + 5
           = 12

अब हम जो इस 31 * 611 = ? question में जो 611 का जो 6 , 1 और 1 है । उसको आपस मे जोड़ देंगे ।
= 6 + 1 + 1
= 8

अब हम इसके बाद जो अभी 8 निकल के आया है । उनको हम पहले जो 611 का 6 है । उससे जोड़ देंगे। उसके बाद 1 और 1 से जोड़ देंगे ।
= 8 + 6 = 14
= 8 + 1 = 9
= 8 + 1 = 9

अब हम 14 , 9 और 9 को जोड़ देंगे ।

           = 14 + 9 + 9
           = 32

अब हम जो पहले 7 और 5 को जोड़ कर 12 आया था । उसको जो अभी 14 , 9 और 9 को जोड़ कर 32 आया था । उसको आपस मे गुणा कर देंगे ।
= 12 × 32
= 384

तो देखा आपने इस 31 * 611 = 384 question का answer 384 आ गया है ।

Answer = 31 * 611 = 384

Important Reasoning Question in Maths

Important Reasoning Question in Maths with Answer
Reasoning Question in Maths

Q. यदि 3 * 5 * 0 = 140
4 * 6 * 0 = 180
8 * 3 * 0 = 200
4 * 1 * 0 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 3 * 5 * 0 = 140 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 3 * 5 * 0 = 140 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अब हम इस 3 * 5 * 0 = 140 question में जो 5 है और उससे पहले जो संख्या 4 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 4
= 9

अभी हमने जो 5 , 9 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 5 + 9
= 14

उसके बाद जो 3 * 5 * 0 = 140 question में जो 0 है । उसको हम जो हमने अभी 14 निकाला है उसके आगे लिख देंगे ।
= 140

तो देखा आपने इस 3 * 5 * 0 = 140 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 4 * 6 * 0 = 180 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 4 * 6 * 0 = 180 question में जो 4 है और उससे पहले जो संख्या 3 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

अब हम इस 4 * 6 * 0 = 180 question में जो 6 है और उससे पहले जो संख्या 5 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 6 + 5
= 11

अभी हमने जो 7 , 11 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 7 + 11
= 18

उसके बाद जो 4 * 6 * 0 = 180 question में जो 0 है । उसको हम जो हमने अभी 18 निकाला है उसके आगे लिख देंगे ।
= 180

तो देखा आपने इस 4 * 6 * 0 = 180 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 8 * 3 * 0 = 200 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 8 * 3 * 0 = 200 question में जो 8 है और उससे पहले जो संख्या 7 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 7
= 15

अब हम इस 8 * 3 * 0 = 200 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अभी हमने जो 15 , 5 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 15 + 5
= 20

उसके बाद जो 8 * 3 * 0 = 200 question में जो 0 है । उसको हम जो हमने अभी 20 निकाला है उसके आगे लिख देंगे ।
= 200

तो देखा आपने इस 8 * 3 * 0 = 200 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 4 * 1 * 0 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 4 * 1 * 0 = ? question में जो 4 है और उससे पहले जो संख्या 3 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

अब हम इस 4 * 1 * 0 = ? question में जो 1 है और उससे पहले जो संख्या 0 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 1 + 0
= 1

अभी हमने जो 7 , 1 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 7 + 1
= 8

उसके बाद जो 4 * 1 * 0 = ? question में जो 0 है । उसको हम जो हमने अभी 8 निकाला है उसके आगे लिख देंगे ।
= 80

तो देखा आपने इस 4 * 1 * 0 = 80 question का answer 80 आ गया है ।

Answer = 4 * 1 * 0 = 80

Important Reasoning Question in Maths with Answer

Q. यदि 4 * 3 * 2 = 15
5 * 9 * 7 = 39
8 * 3 * 1 = 21
8 * 4 * 2 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 4 * 3 * 2 = 15 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 4 * 3 * 2 = 15 question में जो 4 है और उससे पहले जो संख्या 3 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

अब हम इस 4 * 3 * 2 = 15 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अब हम इस 4 * 3 * 2 = 15 question में जो 2 है और उससे पहले जो संख्या 1 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 1
= 3

अभी हमने जो 7 , 5 , 3 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 7 + 5 + 3
= 15

तो देखा आपने इस 4 * 3 * 2 = 15 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 5 * 9 * 7 = 39 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 5 * 9 * 7 = 39 question में जो 5 है और उससे पहले जो संख्या 4 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 5 + 4
= 9

अब हम इस 5 * 9 * 7 = 39 question में जो 9 है और उससे पहले जो संख्या 8 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 9 + 8
= 17

अब हम इस 5 * 9 * 7 = 39 question में जो 7 है और उससे पहले जो संख्या 6 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 7 + 6
= 13

अभी हमने जो 9 , 17 , 13 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 9 + 17 + 13
= 39

तो देखा आपने इस 5 * 9 * 7 = 39 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 8 * 3 * 1 = 21 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 8 * 3 * 1 = 21 question में जो 8 है और उससे पहले जो संख्या 7 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 7
= 15

अब हम इस 8 * 3 * 1 = 21 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 3 + 2
= 5

अब हम इस 8 * 3 * 1 = 21 question में जो 1 है और उससे पहले जो संख्या 0 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 1 + 0
= 1

अभी हमने जो 15 , 5 , 1 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 15 + 5 + 1
= 21

तो देखा आपने इस 8 * 3 * 1 = 21 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 8 * 4 * 2 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 8 * 4 * 2 = ? question में जो 8 है और उससे पहले जो संख्या 7 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 8 + 7
= 15

अब हम इस 8 * 4 * 2 = ? question में जो 4 है और उससे पहले जो संख्या 3 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 4 + 3
= 7

अब हम इस 8 * 4 * 2 = ? question में जो 2 है और उससे पहले जो संख्या 1 आती है । उसको उससे जोड़ देंगे ।
= 2 + 1
= 3

अभी हमने जो 15 , 7 , 3 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 15 + 7 + 3
= 25

तो देखा आपने इस 8 * 4 * 2 = 25 question का answer 25 आ गया है ।

Answer = 8 * 4 * 2 = 25

Top Reasoning Question in Maths

Q. यदि 2 * 3 * 1 = 20
5 * 4 * 8 = 122
8 * 2 * 2 = 84
5 * 6 * 3 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 2 * 3 * 1 = 20 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 2 * 3 * 1 = 20 question में जो 2 है और उसके बाद जो संख्या 3 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 3
= 6

अब हम इस 2 * 3 * 1 = 20 question में जो 3 है और उसके बाद जो संख्या 4 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 4
= 12

अब हम इस 2 * 3 * 1 = 20 question में जो 1 है और उसके बाद जो संख्या 2 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 1 × 2
= 2

अभी हमने जो 6 , 12 , 2 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 6 + 12 + 2
= 20

तो देखा आपने इस 2 * 3 * 1 = 20 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 5 * 4 * 8 = 122 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 5 * 4 * 8 = 122 question में जो 5 है और उसके बाद जो संख्या 6 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 5 × 6
= 30

अब हम इस 5 * 4 * 8 = 122 question में जो 4 है और उसके बाद जो संख्या 5 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 4 × 5
= 20

अब हम इस 5 * 4 * 8 = 122 question में जो 2 है और उसके बाद जो संख्या 3 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 8 × 9
= 72

अभी हमने जो 30 , 20 , 72 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 30 + 20 + 72
= 122

तो देखा आपने इस 5 * 4 * 8 = 122 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 8 * 2 * 2 = 84 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 8 * 2 * 2 = 84 question में जो 8 है और उसके बाद जो संख्या 9 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 8 × 9
= 72

अब हम इस 8 * 2 * 2 = 84 question में जो 2 है और उसके बाद जो संख्या 3 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 3
= 6

अब हम इस 8 * 2 * 2 = 84 question में जो 2 है और उसके बाद जो संख्या 3 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 3
= 6

अभी हमने जो 72 , 6 , 6 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 72 + 6 + 6
= 84

तो देखा आपने इस 8 * 2 * 2 = 84 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 5 * 6 * 3 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 5 * 6 * 3 = ? question में जो 5 है और उसके बाद जो संख्या 6 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 5 × 6
= 30

अब हम इस 5 * 6 * 3 = ? question में जो 6 है और उसके बाद जो संख्या 7 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 6 × 7
= 42

अब हम इस 5 * 6 * 3 = ? question में जो 6 है और उसके बाद जो संख्या 5 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 6 × 5
= 30

अभी हमने जो 30 , 42 , 30 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 30 + 42 + 30
= 102

तो देखा आपने इस 5 * 6 * 3 = 102 question का answer 102 आ गया है ।

Answer = 5 * 6 * 3 = 102

Top Reasoning Question in Maths with answer

Q. यदि 6 * 5 * 3 = 56
3 * 4 * 6 = 48
5 * 2 * 5 = 42
7 * 2 * 9 = ? क्या होगा ।

Answer = ?

आज हम देखेगें की इस पोस्ट मे यह question कैसे solve होगा ।

इस question में हमें किस method से use होगा वह देखेंगे ।

इस में हम सबसे पहले जो question में ( ? ) question mark दिया हुआ है उसका उत्तर निकालना है ।

तो चलिए देखते हैं यह question कैसे और किस method से use होगा ।

पहले हम इस 6 * 5 * 3 = 56 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 6 * 5 * 3 = 56 question में जो 6 है और उससे पहले जो संख्या 5 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 6 × 5
= 30

अब हम इस 6 * 5 * 3 = 56 question में जो 5 है और उससे पहले जो संख्या 4 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 5 × 4
= 20

अब हम इस 6 * 5 * 3 = 56 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 2
= 6

अभी हमने जो 30 , 20 , 6 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 30 + 20 + 6
= 56

तो देखा आपने इस 6 * 5 * 3 = 56 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 3 * 4 * 6 = 48 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 3 * 4 * 6 = 48 question में जो 3 है और उससे पहले जो संख्या 2 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 3 × 2
= 6

अब हम इस 3 * 4 * 6 = 48 question में जो 4 है और उससे पहले जो संख्या 3 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 4 × 3
= 12

अब हम इस 3 * 4 * 6 = 48 question में जो 6 है और उससे पहले जो संख्या 5 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 6 × 5
= 30

अभी हमने जो 6 , 12 , 30 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 6 + 12 + 30
= 48

तो देखा आपने इस 3 * 4 * 6 = 48 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

तो अब हम इस 5 * 2 * 5 = 42 question को देख लेते हैं कि यह कैसे हुआ ।

तो देखिए पहले हम इस 5 * 2 * 5 = 42 question में जो 5 है और उससे पहले जो संख्या 4 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 5 × 4
= 20

अब हम इस 5 * 2 * 5 = 42 question में जो 2 है और उससे पहले जो संख्या 1 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 1
= 2

अब हम इस 5 * 2 * 5 = 42 question में जो 5 है और उससे पहले जो संख्या 4 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 5 × 4
= 20

अभी हमने जो 20 , 2 , 20 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 20 + 2 + 20
= 42

तो देखा आपने इस 5 * 2 * 5 = 42 question का answer कैसे आया है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है ।

अब हम इससे अगला question देख लेते है । जोकि हमे solve करना है ।

तो देखिए अब हम इस 7 * 2 * 9 = ? question को देख लेते हैं कि यह कैसे solve होगा ।

तो देखिए पहले हम इस 7 * 2 * 9 = ? question में जो 7 है और उससे पहले जो संख्या 6 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 7 × 6
= 42

अब हम इस 7 * 2 * 9 = ? question में जो 2 है और उससे पहले जो संख्या 1 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 2 × 1
= 2

अब हम इस 7 * 2 * 9 = ? question में जो 9 है और उससे पहले जो संख्या 8 आती है । उसको उससे गुणा कर देंगे ।
= 9 × 8
= 72

अभी हमने जो 42 , 2 , 72 निकल के आया है उनको आपस में जोड़ देंगे ।
= 42 + 2 + 72
= 116

तो देखा आपने इस 7 * 2 * 9 = 116 question का answer 116 आ गया है ।

Answer = 7 * 2 * 9 = 116

Also read this
➡️ Reasoning Questions for SSC in Hindi

➡️ Top Math Reasoning Questions in Hindi – मैथ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस

➡️ Reasoning Questions with Answers in Hindi

Leave a Comment